据辽宁日报客户端消息,10月20日,省十三届人大常委会第二十九次会议决定,任命李乐为辽宁省人民政府副省长、代理省长。
(资料图)
10月19日,辽宁省委常委会召开扩大会议,传达**中央关于辽宁省领导同志调整的决定。中组部委员、干部二局局长张广俊出席会议并宣布中央决定:李乐成同志任辽宁省委委员、常委、副书记。省委书记张国庆主持会议并讲话,李乐成发表讲话。中组部有关同志和现任省级领导干部参加会议。
原辽宁省委副书记、省长刘宁被任命为广西壮族自治区党委书记。
李乐成出生于1965年3月,毕业于华中理工大学,曾任荆门市机械冶金工业总公司总经理、湖北东光集团有限公司总经理、董事长,2002年,李乐成被任命为荆门市委常委、市总工会主席。次年,又任市委组织部部长。2007年调任市政府常务副市长。
在荆门工作6年后,李乐成于2008年调任宜昌市市长,任职5年。2013年出任湖北省发改委主任、湖北省援疆办主任。
2017年,李乐成调任襄阳市委书记。同年,出任湖北省委常委,继续担任襄阳市委书记。
今年1月22日下午,李乐出任湖北省副省长,分管省政府常务工作,分管发展改革、财政、税务、人力资源和社会保障、安全生产和应急管理、统计、政务管理、消防救援等工作。
李乐成简历
李乐成,男,汉族,1965年3月出生于湖北监利。1991年12月加入中国***,1984年7月参加工作。华中工学院机械制造技术装备及其自动化专业毕业,工学学士。
1984.07荆门市沙洋机械厂技术员、技术科长、副厂长、厂长
1996.12荆门机械冶金工业总公司副总经理、党委委员
1998.02荆门机械冶金工业总公司总经理、党委书记
1999.12湖北东光集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记
2000.07湖北东光集团有限公司董事长、总经理、党委书记
2002.01荆门市委常委、市总工会主席(其间2002年9月至2002年11月参加省委党校地厅级干部培训班学习,2003年7月至2003年9月参加国务院发展中心、清华大学、美国哈佛大学举办的公共管理高级培训班学习)
2003.09荆门市委常委、组织部长、市总工会主席(其间:2006年4月参加中组部人事司领导干部培训班学习)
2007.01荆门市委常委、常务副市长
2008.02宜昌市委副书记
2008.03宜昌市委副书记,宜昌市政府代市长、市长、党组书记
2013.02湖北省发展和改革委员会党组书记、主任,湖北省援疆办主任
2017.02襄阳市委书记
2017.06湖北省委常委、襄阳市委书记
2021年1月湖北省委常委、省政府副省长、党组副书记
2021年10月任辽宁省委副书记,副省长、代理省长。
本文来自不茫然未来投稿,不代表舒华文档立场,如若转载,请注明出处:https://www.chinashuhua.cn/24/633650.html