据重庆日报微信公号消息,1月21日上午,重庆市第五届人民代表大会第五次会议举行第三次全体会议。经过选举,胡恒华当选为重庆市人民政府市长。
去年12月30日,重庆市五届人大常委会第三十次会议决定,接受唐良智辞去重庆市人民政府市长职务,任命胡恒华为重庆市人民政府副市长、代理市长。
1月17日,时任重庆代市长的胡恒华作政府工作报告。
12月25日,经**中央批准,胡恒华同志任**重庆市委委员、常委、副书记。唐良智同志不再担任**重庆市委副书记、常委、委员职务,另有任用。
胡恒华曾任湖南省委常委、长沙市委书记。2020年10月调任陕西省委副书记。
根据公开简历,胡恒华出生于1963年6月。1983年从Xi冶金建筑学院毕业后,他加入湖南衡阳钢管厂,并担任衡阳钢管厂副厂长。1998年任湖南衡阳钢管(集团)有限公司副总经理,1999年任湖南衡阳钢管(集团)有限公司总经理。
2005年,胡恒华调任湖南省经委主任,2008年任益阳市副书记、代市长,2009年任益阳市市长,2011年任湖南省发改委主任。
2013年,胡恒华调任长沙市委副书记、代市长,2014年出任长沙市市长,后兼任湖南省湘江新区党工委书记。
2016年11月,胡恒华任湖南省委常委、湖南省国资委党委书记,2017年任湖南省委常委、长沙市委书记。
2020年10月,胡恒华调任陕西省委副书记,近日赴重庆。
唐良智,重庆市原市长,1960年6月出生。曾任湖北省襄樊市委书记、武汉市市长。2014年12月调任成都市委副书记、代市长,2015年1月调任成都市市长,2016年7月调任成都市委书记,2017年3月调任重庆市委副书记,2018年1月调任重庆市市长。他现任安徽省CPPCC党委书记、董事长。
胡恒华简历
胡恒华,男,汉族,1963年6月出生,湖南衡南人,工商管理硕士,高级工程师。1983年7月参加工作,1985年6月入党。
1979.09 Xi冶金建筑学院工业自动化专业学习,获工学学士学位。
1983.07湖南省衡阳钢管厂100车间技术员、副科长、科长
1990.12湖南省衡阳钢管厂100车间、76车间副主任
1996.06湖南省衡阳钢管厂108车间主任
1996.12湖南省衡阳钢管厂厂长助理,连轧车间主任
1997.11湖南省衡阳钢管厂副厂长
1998.10湖南衡阳钢管(集团)有限公司副总经理
1999.08湖南衡阳钢管(集团)有限公司执行董事(法定代表人)、总经理(1998.07-2001.12湖南大学工商管理学院工商管理专业学习,获同等学历,工商管理硕士学位)
2005.07湖南省经济委员会主任、党组书记
2008.03湖南省益阳市委副书记、市政府代市长(其间:2008.03--2008.07中央党校第二十四期年轻干部培训班学习)
2009.01湖南省益阳市委副书记、市长
2011.01湖南省发展和改革委员会主任、党组书记
2013.12湖南省长沙市委副书记、市政府代市长
2014.01湖南省长沙市委副书记、市长
2015.11湖南省长沙市委副书记、市政府市长,湖南省湘江新区党工委书记
2016.11湖南省委常委、省人民政府国资委党委书记,长沙市委副书记、市政府市长,湖南湘江新区党工委书记
2016.12湖南省委常委、省人民政府国有资产监督管理委员会党组书记
2017.07湖南省委常委、长沙市委书记
2020.10陕西省委副书记
2021年12月任重庆市委副书记、代市长。
2022年1月,当选重庆市市长。
**第十九届中央候补委员。
本文来自倾听雪落投稿,不代表舒华文档立场,如若转载,请注明出处:https://www.chinashuhua.cn/24/523122.html